ymddiriedolwyr TRINITY METHODIST CHURCH, BARTON UPON HUMBER
Rhif yr elusen: 1159452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (40 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Sally Jane Long | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Malcolm Richard Bailey MA CEng | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|||||
Anne Christina Morgan | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Norman Hornsby | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
Keith Sidney Robinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
RUTH ANNIE BLYTHE | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|||||
WENDY ALICE FOWLER | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|||||
ROSALIND ANN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|||||
PAM MCCARTNEY | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|||||
JOHN ROBERT MCCARTNEY BSC | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|||||
EDWIN STANLEY BELLAMY MA. | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|
||||
WILLIAM HENRY BLYTHE | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE BELLAMY | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|
||||
JANE WEBSTER | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|
||||
JUDITH ANNE LAWTEY | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.