Hanes ariannol BRITISH PAEDIATRIC NEUROLOGY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1159115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £999.75k | £958.67k | £724.38k | £729.06k | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £943.80k | £876.02k | £520.22k | £605.82k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £315.27k | £326.81k | £351.11k | £320.49k | £255.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £683.40k | £630.14k | £372.11k | £407.55k | £895.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.09k | £1.72k | £1.17k | £1.02k | £2.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £943.51k | £875.70k | £519.97k | £605.82k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £286 | £316 | £250 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.72k | £0 | £39.50k | £32.10k | £47.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £36.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.