DISABILITY ADVICE RESOURCE TEAM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the needs of people with disabilities who live in Calderdale by providing advice and information to enhance equal access to work; state benefits; education; sport; leisure and all other facilities enjoyed by the community at large; and to educate the public towards equal rights and opportunities for people with disabilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £25,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Calderdale
Llywodraethu
- 12 Hydref 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1000710 CALDERDALE DISABLED ADVICE RESOURCE TEAM
- 20 Gorffennaf 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i
- 08 Medi 2015: CIO registration
- 20 Gorffennaf 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- DART (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.24k | £65.94k | £43.86k | £46.10k | £42.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.04k | £76.76k | £47.21k | £46.64k | £42.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.05k | £24.23k | £25.00k | £43.31k | £25.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 08 Sep 2015
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF THOSE PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES; LEARNING DIFFICULTIES; MENTAL ILLNESS; SENSORY IMPAIRMENT OR ANY OTHER DISABILITY OF WHATEVER NATURE OR CAUSE WHO LIVE IN CALDERDALE BY PROVIDING ADVICE AND INFORMATION TO ENHANCE EQUAL ACCESS TO WORK; STATE BENEFITS; EDUCATION; SPORT; LEISURE AND ALL OTHER FACILITIES ENJOYED BY THE COMMUNITY AT LARGE; AND TO EDUCATE THE PUBLIC TOWARDS EQUAL RIGHTS AND OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005] AND [SECTION2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008].
Maes buddion
WHO LIVE IN CALDERDALE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window