Deal Area Foodbank & Pantry

Rhif yr elusen: 1158590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Deal Area Foodbank & Pantry provides emergency food aid to individuals and families located in Deal and the surrounding villages including Sandwich & Aylsham. Donated food is taken to a warehouse for storage and stock control measures. Clients attend local distribution points to exchange a voucher issued by one of over 30 agencies and partner organisations for a 3 day emergency supply of food.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £310,772
Cyfanswm gwariant: £246,074

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • DAEF (Enw gwaith)
  • DEAL AREA EMERGENCY FOODBANK (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHRISTOPHER STRINGER Cadeirydd 21 November 2022
Dim ar gofnod
Paul Green Ymddiriedolwr 20 May 2021
Dim ar gofnod
Theti Angelika Doggett Ymddiriedolwr 20 May 2021
AYLESHAM AND DISTRICT COMMUNITY WORKSHOP TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £144.56k £237.51k £201.13k £296.10k £310.77k
Cyfanswm gwariant £98.70k £145.13k £125.34k £239.49k £246.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.56k £7.59k £40.00k £82.00k £97.50k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 23 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 23 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 26 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 25 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 25 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 27 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 27 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 01 JUL 2012 AS AMENDED ON 10/12/2012
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN THE DEAL AREA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING EMERGENCY FOOD SUPPLIES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.
Maes buddion
Hanes cofrestru
  • 12 Rhagfyr 2012 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Unit C/4
Deal Enterprise Centre
Western Road
DEAL
CT14 6PJ
Ffôn:
01304728428
Gwefan:

dealarea.foodbank.org.uk