Hanes ariannol FRIENDS OF YORK WALLS

Rhif yr elusen: 1159300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £14.73k £7.12k £22.80k £7.18k £9.13k
Cyfanswm gwariant £13.19k £2.32k £7.72k £7.16k £18.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.50k £17.43k N/A N/A