ODD EYES THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Odd Eyes Theatre opens communication across cultures and enables social inclusion with theatre productions, training and community events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
78 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Camden
- Hackney
- Islington
- Tower Hamlets
- Wandsworth
Llywodraethu
- 07 Ionawr 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Trucco | Cadeirydd | 14 May 2022 |
|
|
||||
Simrun Kaur-Rathore | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Dr Yasanji Chamara Ratnaike | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Sara-Jane Kaba | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Flora Herberich | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
||||
LETIZIA MELE BA | Ymddiriedolwr | 07 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.19k | £27.95k | £59.45k | £66.71k | £91.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.23k | £20.70k | £54.48k | £73.54k | £52.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.17k | £19.59k | £30.72k | £56.54k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 07 Jan 2015 as amended on 26 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE ART OF DRAMA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT 4
THE ENERGY CENTRE
BOWLING GREEN WALK
LONDON
N1 6AL
- Ffôn:
- 02089863721
- E-bost:
- info@oddeyestheatre.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window