MAHOUTS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a family run foundation working to improve welfare with captive Elephants working in the tourism industry. We work in Thailand, Europe, also raising awareness in the UK collaborating with tour companies and educating tourists visiting Asia. Active in both rescues and on going research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gwlad Thai
Llywodraethu
- 23 Hydref 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH BLAINE | Cadeirydd | 30 September 2014 |
|
|
||||
Jennifer Mullen | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
David Mullen | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Paul Haidon | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|
||||
TIM HODGETTS | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||
Dr FELIX BLAINE | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £408.49k | £75.01k | £34.59k | £73.83k | £81.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £157.85k | £137.57k | £59.97k | £114.72k | £134.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 26 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 19 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 19 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 23 Oct 2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ELEPHANTS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ELEPHANTS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ELEPHANT WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ELEPHANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Harran
Peopleton
Pershore
WR10 2EA
- Ffôn:
- 07787565302
- E-bost:
- sarah@mahouts.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window