Hanes ariannol KINGSTON VOLUNTARY ACTION
Rhif yr elusen: 1160403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £815.67k | £887.42k | £1.21m | £977.05k | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £782.23k | £781.66k | £1.03m | £868.11k | £947.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £358.00k | £429.41k | £388.99k | £384.77k | £424.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £108.64k | £76.28k | £18.00k | £39.00k | £168.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £79.06k | £17.66k | £35.47k | £1.89k | £7.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £18.79k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £735.63k | £849.46k | £1.18m | £974.96k | £1.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.43k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £987 | £1.50k | £691 | £198 | £4.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £780.97k | £780.82k | £1.03m | £867.84k | £946.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.99k | £3.30k | £6.76k | £5.03k | £77.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £15.30k | £15.03k | £21.87k | £108.88k | £44.58k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.26k | £841 | £1.23k | £267 | £206 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.