ymddiriedolwyr KINGSTON VOLUNTARY ACTION
Rhif yr elusen: 1160403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL NEWBY | Cadeirydd | 10 February 2015 |
|
|
||||
Patricia Mary Monro | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|||||
Archie James Manister-O'Neill | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
Nigel Evason | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Mary McDonald | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Helena Pohl | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
||||
Tarlochan Johal | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
||||
RANJIT DHILLON | Ymddiriedolwr | 10 February 2015 |
|
|
||||
DR MIKE D'SOUZA | Ymddiriedolwr | 10 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.