RAMSGATE (HERITAGE REGENERATION) TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To develop the Heritage projects in the Ramsgate catchment area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
72 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2016: Cofrestrwyd
- RHRT (Enw gwaith)
- RAMSGATE (HERITAGE REGENERATION)TRUST LTD. (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Whitworth Story | Cadeirydd | 20 November 2016 |
|
|
||||
Terrie Elaine Wheatley-Ward | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|||||
Robert William Warren | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Deborah Anne Aris | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Adrian Courtney Smith | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Stephen Thomas Pankhurst | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Colin Edward Aris | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Max Roberts Streatfield | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.34k | £95.98k | £205.23k | £209.38k | £236.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.10k | £109.07k | £167.77k | £204.79k | £227.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £32.71k | £5.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 05 Medi 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 05 Medi 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 22 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 29 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22 SEP 0216 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 09 APR 2019 as amended on 30 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITABLE PURPOSES OF THE COMPANY ARE TO CONSERVE AND REGENERATE ANY LAND AND BUILDINGS IN RAMSGATE AND DOCUMENTS AND ARCHIVES, EPHEMERA AND ARTEFACTS, OF HISTORICAL, CULTURAL OR ARCHITECTURAL INTEREST (AND, IN PARTICULAR, LAND AND BUILDINGS WHICH ARE NO LONGER USED FOR THEIR ORIGINAL PURPOSE OR ARE AT RISK OF CLOSURE OR DEMOLITION) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY DEVELOPING THE SAME AS COMMUNITY ASSETS AND ENCOURAGING COMMUNITY ENTERPRISE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RAMSGATE HERITAGE REGERATION TRUST
Ramsgate Tunnels
Marina Esplanade
RAMSGATE
CT11 8FH
- Ffôn:
- 01843588123
- E-bost:
- admin@ramsgatetunnels.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window