Hanes ariannol CHURCHILL LINES FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1158677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £69.53k £25.57k £757.44k £234.58k £74.02k
Cyfanswm gwariant £70.48k £33.21k £515.44k £226.94k £148.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £757.44k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £515.44k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £6.77k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £11.40k N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A N/A