Ymddiriedolwyr CHURCHILL LINES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1158677

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Charles Lewis | Cadeirydd | 01 July 2014 |
|
|||||
Langley Christian Sharp MBE | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
||||
Micheal Rhodes Pullen | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
LT COL AJE TRUETT MBE | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
PETER MARK PATRICK O'KANE | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
DAVID JOHN CHARTERS | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
Edward Dixon Sandry | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.