Ymddiriedolwyr SEAFORD MUSEUM & HERITAGE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1158790

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Andrew Grimble | Ymddiriedolwr | 15 March 2025 |
|
|
||||
GAIL ROSEMARY ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 15 March 2025 |
|
|
||||
Elizabeth Marie Finlay | Ymddiriedolwr | 15 March 2025 |
|
|
||||
JUDITH CONSTANCE MARR | Ymddiriedolwr | 14 March 2025 |
|
|
||||
Julian Richard Purkis | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Lynn Christine Lawson | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Barry Malcolm Leigh | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Selina Ruth White | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Nicholas David Hing | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
Vivien Patricia Haggis | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.