THE IDEAS PARTNERSHIP UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
By making grants and raising awareness: community capacity building to help the disadvantaged Roma, Ashkali and Egyptian community in South Eastern Europe (SEE) to meet their own needs and participate more fully; relief of poverty in disadvantaged communities in SEE; promotion of protection of the environment; advance education in SEE, generally and in the traditional folk cultures of the region.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Albania
- Kosovo
Llywodraethu
- 22 Ebrill 2015: CIO registration
- TIPUK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norgenta Lata | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|
||||
Keith Robert Hill | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH GOWING | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
AURELIE VIARD-CRETAT | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
SYBILLE RAPHAEL | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
ROBERT WILTON | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
NICOLA JANE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.96k | £58.73k | £65.20k | £38.44k | £51.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.19k | £107.83k | £65.10k | £51.80k | £54.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 22 Apr 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, BY THE MAKING OF GRANTS AND RAISING AWARENESS USING SOCIAL MEDIA: (1) THE PROMOTION OF COMMUNITY CAPACITY BUILDING TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIAL AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITY OF THE ROMA, ASHKALI AND EGYPTIAN COMMUNITY IN KOSOVO AND SOUTH EASTERN EUROPE, IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; (2) THE RELIEF OF POVERTY AND THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE IN SOCIAL AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES IN SOUTH EASTERN EUROPE; (3) THE PROMOTION OF THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT IN SOUTH EASTERN EUROPE; (4) TO ADVANCE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 YEARS IN SOUTH EASTERN EUROPE IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT; (5) TO ADVANCE THE EDUCATION OF PEOPLE IN SOUTH EASTERN EUROPE IN THE TRADITIONAL FOLK CULTURES OF THE REGION. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 THE TERRACE
PORT ISAAC
PL29 3SG
- Ffôn:
- 01208880998
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window