Ymddiriedolwyr EDLESBOROUGH COMMUNITY SPORTS CLUB CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1160939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jane Woodcock Ymddiriedolwr 09 December 2024
Dim ar gofnod
Dorothy Ann Ferguson Ymddiriedolwr 08 January 2024
Dim ar gofnod
Malcolm Plaats Ymddiriedolwr 03 July 2023
Dim ar gofnod
Christopher Walter Ymddiriedolwr 03 July 2023
Dim ar gofnod
Dave Roberts Ymddiriedolwr 03 July 2023
Dim ar gofnod
Sue Brown Ymddiriedolwr 12 October 2022
Dim ar gofnod
Kate Meredith Ymddiriedolwr 22 August 2022
Dim ar gofnod
Nicholas Fox Ymddiriedolwr 20 April 2022
Dim ar gofnod