THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE, COLCHESTER

Rhif yr elusen: 1159205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

? Regular public worship open to all. ? Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved. ? Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups ? Taking of religious assemblies in schools. ? Promotion of Christianity through the staging of events and meetings ? Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £140,521
Cyfanswm gwariant: £142,848

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Tachwedd 2014: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST LUKE'S PCC, COLCHESTER (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Hannah Rosemary Cooper Cadeirydd 23 October 2016
ST MARK'S COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
COLCHESTER CHURCHES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Tracey Linda Cowell Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Rev Charlotte Rachel Day Ymddiriedolwr 17 July 2023
Dim ar gofnod
Dr Mojisola Omolade Olose Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Gavin Duthie Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Sarah Hayward Ymddiriedolwr 23 January 2023
Dim ar gofnod
Anne Deborah Mayne Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Ordelia Sansford Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Ian Robert Duthie Ymddiriedolwr 26 May 2021
Dim ar gofnod
JULIA THOMAS Ymddiriedolwr 26 May 2021
THE CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Margaret Adcock Ymddiriedolwr 19 October 2020
Dim ar gofnod
Adrian David Kevin Jones Ymddiriedolwr 19 October 2020
Dim ar gofnod
Colin John Smith Ymddiriedolwr 20 May 2019
Dim ar gofnod
Stuart Mark Angier Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Rev Paul William Mann Ymddiriedolwr 24 September 2018
Dim ar gofnod
Mark Benjamin Harris Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
Lynne Gettings Ymddiriedolwr 17 April 2016
COLCHESTER CHURCHES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Diana Salome BENGE-ABBOTT Ymddiriedolwr 13 November 2014
Dim ar gofnod
HUGH LESLIE THOMAS Ymddiriedolwr 13 November 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £146.61k £138.56k £147.79k £145.45k £140.52k
Cyfanswm gwariant £149.01k £146.03k £133.88k £142.48k £142.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.00k £2.75k £750 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 21 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 11 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 11 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 PAMPAS CLOSE
COLCHESTER
CO4 9ST
Ffôn:
01206854984