Hanes ariannol JAMES HIRONS

Rhif yr elusen: 1161904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £990.80k £806.71k £814.42k £936.33k £1.02m
Cyfanswm gwariant £902.35k £989.61k £1.06m £1.24m £1.35m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £143.92k £26.21k £34.01k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £55.29k £29.52k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.38k £4.22k £4.33k £376 £385
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £866.77k £698.74k £689.56k £799.76k £883.33k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £124.03k £107.97k £120.53k £136.09k £131.34k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £108 £152
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £882.70k £969.09k £1.03m £1.22m £1.33m
Gwariant - Ar godi arian £19.66k £20.53k £23.63k £21.52k £20.01k
Gwariant - Llywodraethu £882.70k £969.09k £7.76k £8.56k £9.55k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £40.00k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £19.66k £20.53k £23.63k £21.52k £20.01k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0