Ymddiriedolwyr THE WINNIE MABASO FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1160321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sarah Caroline Newton-Bingham Cadeirydd 25 June 2016
Dim ar gofnod
Millicent Jones Ymddiriedolwr 27 July 2023
Dim ar gofnod
Phemelo Mitchell Ymddiriedolwr 10 January 2023
Dim ar gofnod
Mluleki Shongwe Ymddiriedolwr 26 April 2021
Dim ar gofnod
Mpho Maponya Ymddiriedolwr 26 April 2021
Dim ar gofnod
Patricia Williams Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Clair Diggle Ymddiriedolwr 07 July 2019
Dim ar gofnod
Charlotte Louise Millar Ymddiriedolwr 04 February 2015
Dim ar gofnod