Hanes ariannol CIRENCESTER OPPORTUNITY GROUP LIMITED
Rhif yr elusen: 1160184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £189.35k | £229.88k | £237.33k | £209.34k | £231.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £199.39k | £196.70k | £220.94k | £242.35k | £251.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £82.56k | N/A | £85.59k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | £112.16k | £500 | £73.36k | £5.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.