Ymddiriedolwyr High Peak Partnership
Rhif yr elusen: 1159245

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (81 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
37 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Ruth Hayter | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Sandy Winifred Picot | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Jeanette Saxby | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Tim Saxby | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Stephen Crook | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Nicole Parry | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
John Morten | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Angela Timothy | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Alan Woolley | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Stephen Picot | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Charles Winterbottom | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Dr Philip Botham | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
JEAN MARY GREENHALGH | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev Andrew Neil Parker | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Ronald Spence Sinclair | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
PETER DAVID JOHNSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Hazel Thompson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
JOHN ANFIELD | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Jennifer Wheeldon | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Donna Hodgson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Glyn Aneurin Rowlands | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Ian Malcolm Geoffrey Stubbs | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Samuel Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
MR KEN GIBSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
PHILIP ANDREW DEACON | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Albert Warrington | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sheila Booth | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
DIANE FARROW | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev David Arthur Harrison | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Anne Gibson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
PETER SIDNEY HELPS | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
ANNE MAYO | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
JULIE ANNE MURDY | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Richard Silson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
MR MICHAEL DOUGHTY | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Brioni Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
CLAIRE CROOK Dr | Ymddiriedolwr | 01 September 1999 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.