TRAFFORD COMMUNITY MUSIC TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support musical tuition and activities, predominantly for residents of Trafford (primarily young people) and those studying at schools in Trafford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Trafford
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 2014: CIO registration
- TRAFFORD POPS (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS DAVIS SOLICITOR | Ymddiriedolwr | 11 December 2014 |
|
|
||||
GARETH LOGGENBERG BSC ACMA | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
||||
Dr PETER WOOLFSON | Ymddiriedolwr | 14 November 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 26 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Mawrth 2022 | 269 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Mawrth 2022 | 269 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Mawrth 2022 | 634 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 26 Mawrth 2022 | 634 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 11 Dec 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE THE MUSICAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 21 LIVING IN TRAFFORD FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) MAKING GRANTS OR AWARDS TOWARDS THE COST OF MUSIC LESSONS AND ENSEMBLES; (B) MAKING LOANS OF INSTRUMENTS OR MAKING REPAIRS TO INSTRUMENTS; (C) ORGANISING OR ASSISTING WITH OR ASSISTING WITH THE FUNDING OF ORCHESTRAL TRIPS AND TOURS AND RAISING AWARENESS OF MUSICAL OPPORTUNITIES BY COMMISSIONING AND/OR ORGANISING AND/OR SUPPORTING CONCERTS OR OTHER MUSICAL PERFORMANCES. (D) MAKING GRANTS OR LOANS TO ORGANISATIONS OR TEACHERS WITHIN TRAFFORD PROVIDING MUSICAL TUITION OR ENSEMBLE OPPORTUNITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MINIM LAW
22-24 Greenwood Street
ALTRINCHAM
WA14 1RZ
- Ffôn:
- 01619808668
- E-bost:
- tyopops@live.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window