Hanes ariannol WORLDWIDE CHURCH OF THE POWER OF GOD

Rhif yr elusen: 1159432
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 09/12/2015 09/12/2016 09/12/2017 09/12/2018 09/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £4.56k £23.61k £124.63k £38.10k £54.66k
Cyfanswm gwariant £4.43k £24.72k £94.82k £64.34k £53.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 N/A N/A