Ymddiriedolwyr FRENCH BULLDOG RESCUE GB
Rhif yr elusen: 1158855

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN CROSSAN | Cadeirydd | 27 April 2014 |
|
|
||||
Nicola Clough | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Courteney Garsden | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||
JOANNE STOCK | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||
Penny Griffin | Ymddiriedolwr | 17 April 2017 |
|
|
||||
MELANIE BARKER | Ymddiriedolwr | 14 April 2017 |
|
|
||||
FIONA CUE | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
SONIA RAMAGE | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
||||
KIM WATTS | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.