Race Equality North Somerset

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support and promote the rights and interests of Black, Asian and Minority Ethnic individuals groups and individuals by appropriate means, including advice, signposting, advocacy, referrals, training, and by acting as a focal point of contact for, and on behalf of, Minority Ethnic communities in North Somerset.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 07 Awst 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1155141 NORTH SOMERSET BLACK AND MINORITY ETHNIC (BME) NET...
- 01 Gorffennaf 2015: CIO registration
- Race Equality North Somerset (RENS) (Enw gwaith)
- NORTH SOMERSET BLACK AND MINORITY ETHNIC NETWORK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Noah | Cadeirydd | 22 September 2020 |
|
|
||||
Yvonne Clark | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Karen Lee Roberts | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
SAYD AHMED | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.31k | £21.68k | £115.85k | £176.48k | £98.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.83k | £13.65k | £70.67k | £202.14k | £38.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £109.79k | £164.68k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Mawrth 2022 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Mawrth 2022 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 01 Jul 2015 as amended on 06 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH PEOPLE IN NORTH SOMERSET WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR ETHNIC ORIGIN AND TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY AND TO PROMOTE RACIAL HARMONY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, SOCIAL AND ECONOMIC INCLUSION AND GOOD RACE RELATIONS BY ELIMINATING DISCRIMINATION ON GROUNDS OF RACE AND ENCOURAGING EQUALITY OF OPPORTUNITY BETWEEN THE RACIAL GROUPS IN THE AREA OF BENEFIT; ASSISTING IN THE DEVELOPMENT OF VOLUNTARY SECTOR ORGANISATIONS REPRESENTING THOSE PERSONS REFERRED TO ABOVE; PROMOTING THE EFFICIENT APPLICATION OF RESOURCES FOR CHARITABLE PURPOSES BY CHARITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS WORKING FOR THE BENEFIT OF OR FOR THE FURTHERANCE OF THE MINORITY ETHNIC VOLUNTARY SECTOR IN THE AREA OF BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Race Equality North Somerset (RENS)
The Other Place
81-83 Meadow Street
Weston-super-Mare
North Somerset
BS23 1QL
- Ffôn:
- 03333355358
- E-bost:
- office@rens.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window