Hanes ariannol THE BLOCK WORKOUT FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1161093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £5.00k £60.97k £24.82k £5.05k
Cyfanswm gwariant £14.98k £18.50k £61.94k £27.39k £4.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.00k N/A £2.50k