ymddiriedolwyr THIS IS GROWTH LTD
Rhif yr elusen: 1161226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frazer MacDonald | Cadeirydd | 13 September 2018 |
|
|||||
Kaspars Parups | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Anni Uddin | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Sylvetta Kargbo | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Rev EDWARD DIX | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|||||
MARIA VICTORIA GARNETT | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.