WIND-UP PENGUIN THEATRE COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We bring music-theatre performances and workshops to children in the UK and overseas (who in particular but not exclusively have restricted access to the arts). In 2015, we performed over 40 shows to underprivileged children in Brazil, Peru, and Germany,
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Bosnia And Herzegovina
- Brasil
- Bwlgaria
- Colombia
- Groeg
- Gwlad Belg
- India
- Iorddonen
- Libanus
- Mecsico
- Periw
- Rwmania
- Serbia
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 14 Ebrill 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elisabeth Ann Eva Swedlund | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Megan Bird | Ymddiriedolwr | 27 May 2019 |
|
|
||||
Thomas Moss | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
||||
Lauren Brown | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.41k | £3.63k | £1.68k | £9.80k | £16.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.88k | £3.10k | £1.56k | £8.38k | £13.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Tachwedd 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Tachwedd 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 14 Apr 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO EDUCATE AND RAISE THE ARTISTIC TASTES OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE UK AND OVERSEAS, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY HAVE LIMITED ACCESS TO THE ARTS, THROUGH DESIGN AND DELIVERY OF PROFESSIONAL-STANDARD, ORIGINAL MUSIC-THEATRE PERFORMANCES AND WORKSHOPS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
334 Grand Drive
LONDON
SW20 9NQ
- Ffôn:
- 07858830378
- E-bost:
- hello@winduppenguin.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window