ymddiriedolwyr MAGNA VITAE
Rhif yr elusen: 1160156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER HELPS MBE | Cadeirydd | 17 May 2018 |
|
|
||||
Eva Hjelms | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Robert Watson | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|||||
Samuel William Howard Kemp | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Michelle Howard | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Atwater | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|||||
David Warden | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
JONATHAN COLIN STONES | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|
||||
IAN ROBERT EMMERSON OBE | Ymddiriedolwr | 09 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.