ymddiriedolwyr THE ADD-VANCE ADHD AND AUTISM TRUST
Rhif yr elusen: 1158968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth West | Cadeirydd | 30 June 2020 |
|
|
||||
Dr Rebecca Hunt | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Lucy Joanne Marangos | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Taylor | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Pamela Anne Clifton Reiemeier | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Zoe Middleton | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.