Hanes ariannol Jaya Mental Health

Rhif yr elusen: 1159008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £65.63k £80.82k £66.23k £117.44k £122.52k
Cyfanswm gwariant £86.65k £83.77k £95.24k £89.69k £95.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.55k £8.15k N/A N/A N/A