IYENGAR YOGA CENTRE FOR ESSEX

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IYCE provides Iyengar Yoga classes, workshops, yoga days & courses for beginners, general & intermediate level students. Also classes for people with health problems. Initial Teacher Training is available through our mentoring system. Qualified Iyengar Yoga Teachers may also be mentored towards next level certificate. Iyengar Yoga helps improve physical, mental, emotional and spiritual health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Essex
Llywodraethu
- 21 Ebrill 2015: CIO registration
- IYCE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN JANE LONG | Cadeirydd | 10 September 2014 |
|
|
||||
Ajipeleka Giddings | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Sophie Reynolds | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Vashti Tara Davis Miss | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
CLAIRE ELIZABETH HANRAHAN | Ymddiriedolwr | 17 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.00k | £1.94k | £3.55k | £6.27k | £5.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.31k | £1.28k | £3.15k | £3.96k | £5.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 21 Apr 2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND UNDERSTANDING OF CLASSICAL TEACHINGS OF THE ART, SCIENCE, CULTURE AND PHILOSOPHY OF YOGA IN ESSEX. TO PROMOTE AND ADVANCE, FOR PUBLIC BENEFIT, THE STUDY AND PRACTICE, AND RESEARCH INTO, THE THERAPEUTIC EFFECTS OF YOGA TO IMPROVE PHYSICAL, MENTAL, EMOTIONAL AND SPIRITUAL HEALTH AND ALLEVIATE SUFFERING. TO EMPLOY THE METHODS AND SYSTEMS OF TEACHING, TEACHER TRAINING AND REMEDIAL (THERAPEUTIC) YOGA DEVELOPED AND REFINED BY IYENGAR YOGA. TO OPERATE WITHIN AND PROMOTE A CULTURE OF SERVICE TO OTHERS AND THE ETHICAL VALUES OF YOGA, NAMELY NON-VIOLENCE, TRUTHFULNESS, NON-STEALING, CONTINENCE AND NON-HOARDING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
IYCE
154 Long Brandocks
Writtle
Chelmsford
CM1 3JR
- Ffôn:
- 07460 101510
- E-bost:
- info@iyce.com
- Gwefan:
-
iyce.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window