Hanes ariannol THE BRITFORD BRIDGE TRUST
Rhif yr elusen: 1160012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.23m | £564.51k | £500.32k | £584.14k | £746.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £860.16k | £1.16m | £867.23k | £1.10m | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.75m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £484.74k | £564.51k | £500.32k | £584.14k | £746.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £771.94k | £1.07m | £769.15k | £976.10k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £88.22k | £92.00k | £98.08k | £124.32k | £120.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.95k | £4.02k | £4.11k | £5.58k | £39.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £746.77k | £1.04m | £740.06k | £943.50k | £1.06m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £88.22k | £92.00k | £98.08k | £124.32k | £120.32k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.