ymddiriedolwyr RAF MANSTON SPITFIRE & HURRICANE MEMORIAL MUSEUM
Rhif yr elusen: 1159597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Beck | Cadeirydd | 29 November 2023 |
|
|
||||
Paul L Quaile | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Christopher Robert Burton | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Susie Denise Bradley | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Steven David Tindall | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Roy Neale | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Howard Wilton | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Dennis Jackson | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.