ASSOCIATION OF CARERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting unpaid Carers in East Sussex to continue in their caring role by providing FREE, high-quality, volunteer-led services that encourage independence and reduce isolation. Services include - Respite with befriending, Talk and Support, Computer/technical support, Respite for Healthcare appointments, Lunch club, Carers cafes, and online social events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £296,148 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Barker | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Susan Hammett | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Gillian Scollay | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Linda Witten | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Thomas | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Luke Apps | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
John Henry Thomas Piper | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Roger Service | Ymddiriedolwr | 07 April 2020 |
|
|
||||
CLIVE WHITEHEAD | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £233.77k | £428.48k | £263.12k | £269.95k | £332.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.66k | £171.67k | £190.45k | £273.98k | £312.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £185.00k | £185.00k | £210.22k | £191.15k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.29k | £22.29k | £20.70k | £39.00k | £296.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 09 Dec 2014
Gwrthrychau elusennol
(A)TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE AMONGST PEOPLE OF EAST SUSSEX, WHO ARE CARING, OR WHO HAVE CARED FOR, A PERSON OR PERSONS IN NEED AT HOME AND THE DEPENDANTS OF CARERS AND FOR THE PURPOSE OF PROMOTING THE WELFARE OF CARERS AND THEIR DEPENDANTS WHO REQUIRE HELP AND SUPPORT WITHIN THEIR HOMES.(B)TO RELIEVE, ASSIST, ENCOURAGE AND PROMOTE CARERS IN THEIR CARING ROLE AND SUPPORT THEIR DEPENDANTS "IN FURTHERANCE OF THE SAID OBJECTS".(C)TO ADVANCE EDUCATION CONCERNING CARING AMONGST CARERS AND THE PUBLIC IN EAST SUSSEX.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
104 Sedlescombe Road North
St. Leonards-on-Sea
East Sussex
TN37 7EN
- Ffôn:
- 01424722309
- E-bost:
- INFO@ASSOCIATIONOFCARERS.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window