Ymddiriedolwyr DRESS FOR SUCCESS GREATER LONDON LTD
Rhif yr elusen: 1160560

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juanita Ingram Esq. | Cadeirydd | 04 August 2014 |
|
|
||||
Alexis Maule | Ymddiriedolwr | 23 December 2024 |
|
|
||||
Debra Duncan | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||
Vedrana Pehar | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Mary Waring | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Clair McCarthy | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Rhiannon Aisling Dodson-Edwards | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Barry Raymond Hancock | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Tyler Harnish | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.