BURNLEY LIGHT OPERA SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide musical/show entertainment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 25 Mehefin 1976: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Cheshire | Cadeirydd | 14 June 2023 |
|
|
||||
Alan Whittaker Mr | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Kenneth Hardwick | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
CYNTHIA MORRIS J P | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER WOODHEAD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
HIS HONOUR RAYMOND BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE WHITTAKER-PEARCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN HARDWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.53k | £4.51k | £39.58k | £52.95k | £36.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.87k | £7.59k | £53.63k | £47.14k | £49.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 16 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 16 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 15 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 23 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES AND CONSTITUTION ADOPTED 2 JUNE 1976 AS AMENDED ON 06 MAY 2015 AS AMENDED ON 18 MAY 2023 AS AMENDED ON 20 SEP 2023
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE DRAMATIC AND OPERATIC ARTS TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION AND TASTE IN THE SAID ARTS, (TO ASSIST AND FURTHER SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS AND CHARITABLE PURPOSES AS THE COMMITTEE SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE. FOR FURTHER DETAILS SEE ABOVE CONSTITUTION OF 2 JUNE 1976.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 MARSDEN COURT
BURNLEY
BB10 2SS
- Ffôn:
- 01282831597
- E-bost:
- susan.hardwick@ic24.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window