ymddiriedolwyr WELLINGTON HEATH MEMORIAL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 505294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiel Shaw | Cadeirydd | 06 July 2021 |
|
|
||||
Helen Patricia Mitchell | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Rosemary Gwendoline Williams | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Richard Anthony Allsopp | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|||||
David James Weller | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|||||
ROY CHRISTOPHER BARNES | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Michael Joseph Sessarego | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Deborah Joyce Harrisson | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|||||
Susan Mary BARNES | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||
Anthea Cowley | Ymddiriedolwr | 09 July 2016 |
|
|
||||
Peter Marco Cowley | Ymddiriedolwr | 03 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.