ymddiriedolwyr BEESTON COMMUNITY RESOURCE CIO
Rhif yr elusen: 1160885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Mitchell | Cadeirydd | 13 September 2018 |
|
|
||||
Craig Alan French | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Valerie Anne Curry | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Nicholas James Austin | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Chris Taylor | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
||||
Martin Brasier | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
Sylvia Lucille Stephens | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
John Chambers | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.