Hanes ariannol DURHAM PRIDE UK

Rhif yr elusen: 1159910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.96k £79.92k £100.33k £96.69k £117.73k
Cyfanswm gwariant £24.46k £79.37k £100.05k £96.60k £116.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £27.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k £31.42k £17.95k N/A N/A