Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF PARISH MISSION SISTERS

Rhif yr elusen: 505305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.59k £22.74k £20.49k £40.64k £34.84k
Cyfanswm gwariant £25.63k £19.71k £27.88k £22.05k £27.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A