ymddiriedolwyr BETTER BARROW COMMUNITY PROJECT
Rhif yr elusen: 1159794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr TREVOR GEORGE MILLUM FRSA | Cadeirydd | 13 January 2015 |
|
|
||||
Steven Taylor | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
William Hindson | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Alexandra Raistrick | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Jessie Taylor | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Tracey Griffiths | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Debbie Crawford | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
PAM LOXLEY | Ymddiriedolwr | 13 January 2015 |
|
|
||||
ANN BOULTON | Ymddiriedolwr | 13 January 2015 |
|
|
||||
Sylvia Millum | Ymddiriedolwr | 13 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.