Ymddiriedolwyr CARLETON HOUSE PREPARATORY SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 505310

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Anne Robinson | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Miacarla Joe | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Sean Hegarty | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Christopher Michael Harrison | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Lynsey Morrison | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Charlotte Holguin | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
JOHN PAUL BURNS | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
THOMAS MANNING | Ymddiriedolwr | 16 January 2016 |
|
|
||||
ELAINE CZARNECKI | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.