ymddiriedolwyr THE PARISH OF SAINT PETER, ACTON GREEN
Rhif yr elusen: 1159863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE REV'D KEVIN JOHN MORRIS | Cadeirydd | 10 April 2016 |
|
|||||
Daniel Ong | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Kirsty Collis | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Lisa-Jane Dupernex | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Evelina Stogianova | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
James Guthrie Pickering | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
NEIL GEOFFREY GORDON | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
JULIAN DUFFUS | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Mr Andrew Bickley | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||
SARA VICTORIA WAKE GRONMARK | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||
REV Fabrizio Pesce | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.