Hanes ariannol FRANK BRANSTON CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1162156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £118.52k £83.31k £100.13k £108.88k £136.84k
Cyfanswm gwariant £82.75k £53.35k £48.19k £56.05k £110.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A