Hanes ariannol INTERNATIONAL LIBERTY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1160607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.43m | £2.29m | £2.59m | £2.81m | £3.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.06m | £2.28m | £2.64m | £2.79m | £2.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.43m | £2.29m | £2.59m | £2.81m | £3.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £480 | £212 | £121 | £14 | £51 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £150 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £405.50k | £10.00k | £10.80k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.01m | £2.25m | £2.62m | £2.77m | £2.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £57.19k | £33.58k | £23.91k | £25.52k | £23.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.33k | £6.68k | £3.85k | £12.76k | £15.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £80.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.