ymddiriedolwyr STAFFORD & DISTRICT RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Rhif yr elusen: 1161500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Ann Tinniswood | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Deborah Rhoda Richardson | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Blythe Brewer | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Clive Douglas Smith | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Maxine Alexandra Connelly | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
CHARLOTTE PITT | Ymddiriedolwr | 14 May 2008 |
|
|
||||
SUSAN MOORE | Ymddiriedolwr | 13 May 2007 |
|
|
||||
FIONA JANET ROUND | Ymddiriedolwr | 20 February 1995 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.