HUMANE EDUCATION SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides sanctuary for unwanted animals and aims to educate people in their care for animals
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Stockport
- Tameside
- Trafford
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 207513 HUMANE EDUCATION SOCIETY (COUNCIL FOR PROTECTION O...
- 10 Rhagfyr 2014: CIO registration
- THE ANIMAL SANCTUARY, WILMSLOW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Leonard Barton | Cadeirydd | 10 December 2014 |
|
|
||||
Karen Vaughan Aarons | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Maureen Anne Stynes | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Elaine van der Zeil | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Carole Brown | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
Dr Celia Joanna Reed | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.01k | £210.05k | £312.20k | £265.66k | £151.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £199.00k | £214.08k | £200.76k | £230.31k | £259.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Tachwedd 2024 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Ionawr 2024 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Ionawr 2024 | 85 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Tachwedd 2021 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Tachwedd 2021 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 10 Dec 2014
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE AND ADULTS IN THE HUMANE PRINCIPLES AND RIGHT TREATMENT OF ALL LIVING CREATURES; AND 2. TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS BY TAKING INTO ITS ANIMAL SANCTUARY ANIMALS THAT NEED CARE AND ATTENTION DUE TO SICKNESS, MALTREATMENT OR POOR CIRCUMSTANCES, AND TREATING AND CARING FOR THEM UNTIL THEY CAN BE FOUND HOMES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Animal Sanctuary
Newgate
Wilmslow
CHESHIRE
SK9 5LN
- Ffôn:
- 01625520802
- E-bost:
- emailus@heswilmslow.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window