ymddiriedolwyr HUMANE EDUCATION SOCIETY
Rhif yr elusen: 1159571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Leonard Barton | Cadeirydd | 10 December 2014 |
|
|
||||
Karen Vaughan Aarons | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Maureen Anne Stynes | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Elaine van der Zeil | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Alexandra Brenninkmeijer | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Carole Brown | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
Dr Celia Joanna Reed | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.