AJK FOUNDATION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Main activities of the charity is to improve health and education of people of Kashmir in rural areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Pakistan
Llywodraethu
- 01 Ebrill 2015: Cofrestrwyd
- KHDF (Enw gwaith)
- KASHMIR HUMAN DEVELOPMENT FOUNDATION LTD (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDUL HAYAT SHAHEEN | Cadeirydd | 12 March 2014 |
|
|
||||
NOMAN AKHTER | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
AKHTER MAHMOOD | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
MAHTAB HAFEEZ | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £654 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Mawrth 2024 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 JUL 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/07/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/08/2014 as amended on 16 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE OF KASHMIR WHO ARE IN NEED FOR EDUCATION AND SKILLS TRAINING SUCH AS SEWING, KNITTING AND TEACHERS TRAINING BY ESTABLISHMENT OF SCHOOLS AND KASHMIRI HANDICRAFT CENTERS TO PROVIDE FREE SCHOOLING AND SKILLS TRAINING 2) FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEF SICKNESS, HARDSHIP AND DISTRESS OF THE PEOPLE OF KASHMIR WHO ARE IN NEED OF CLEAN WATER AND SEWERAGE SERVICES BY SUPPLYING CLEAN WATER FACILITIES AND SEWERAGE SYSTEM TO PROVIDE DRINKING WATER AND SETTING UP SEWERAGE LINES 3) FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF HEALTH FOR THE PEOPLE OF KASHMIR WHO ARE IN NEED OF PRIMARY HEALTHCARE BY ESTABLISHMENT OF HEALTHCARE CENTERS AND RUNNING OF MOBILE AMBULANCE SERVICES TO PROVIDE FREE MEDICAL TREATMENT 4) FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE THE GENDER EQUALITY AND EMPOWERMENT OF WOMEN BY ESTABLISHMENT OF ADVICE CENTERS IN RURAL AREAS AND VILLAGES IN KASHMIR TO PROVIDE COUNSELLING ADVICE SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Firefly Close
HAYES
Middlesex
UB3 2FZ
- Ffôn:
- 07789865903
- E-bost:
- abdulhayatshaheen@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window