ASHTON UNDER LYNE CHURCH OF THE NAZARENE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Weekly programme of activities open to members of the public including: Two Sunday worship services, monthly free meal for those in need, winter overnight accommodation on Sundays for asylum seekers Monday ? Wednesday Bible Study groups Tuesday ? weekly drop in and games club Thursday ? Friday Coffee shop Friday children?s groups for pre-school with carers, and clubs for 5-16 yrs old
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Tameside
Llywodraethu
- 21 Medi 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1153140 NEW HOPE ASHTON
- 05 Mehefin 2015: CIO registration
- Ashton Church of the Nazarene (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stephen Morley | Cadeirydd | 01 June 2021 |
|
|
||||
Stuart Nock | Ymddiriedolwr | 16 March 2025 |
|
|
||||
Colin Thomas | Ymddiriedolwr | 16 March 2025 |
|
|
||||
Stephen Howcroft | Ymddiriedolwr | 16 March 2025 |
|
|
||||
Katy Dawson | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Timothy Fisher | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Lauren McCann | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
David Dawson | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Gillian McNeil | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.27k | £83.29k | £68.82k | £65.36k | £75.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.43k | £82.20k | £103.15k | £66.49k | £76.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 11 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 11 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 05 Jun 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH AS PART OF THE CHURCH OF THE NAZARENE INC AND THE DISTRICT PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN NORTHERN ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church of the Nazarene
230 Stamford Street Central
Ashton-under-Lyne
OL6 7LJ
- Ffôn:
- 07506 215931
- E-bost:
- revsjm@icloud.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window